Cessati dal Senato Accademico anno 2020, 2021, 2022 e 2023
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Nome e cognome | Funzione | ATTO DI NOMINA | CV | Mod A1 | R2 | Var3 |
---|---|---|---|---|---|---|
dott.ssa Laura Rampazzi | Rappresentante dei ricercatori – sede di Como – dal 6/12/2017 al 31/12/2020 | DR 6/12/2017, n. 998 | pdf pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
ing. Luca Lanari | Rappresentate pta – sede di Como – dal 1/1/2017 al 31/12/2020 | DR 11/11/2016, n. 936 | pdf pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf pdf | ||
dott.ssa Sonia Garziera | Rappresentante pta – sede di Como – dal 1/1/2017 al 31/12/2020 | DR 11/11/2016, n. 936 | pdf pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf pdf | ||
dott. Luca Gallo | Rappresentante pta – sede di Varese – dal 1/1/2017 al 31/12/2020 | DR 11/11/2016, n. 936 | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
prof. Carlo Dossi | Rappresentante PO – sede di Varese – dal 1/1/2017 al 31/12/2020 | DR 11/11/2016, n. 936 | pdf pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf pdf | ||
prof. Maurizio Cafagno | Rappresentante PO – sede di Como – dal 1/1/2017 al 31/12/2020 | DR 11/11/2016, n. 936 | pdf pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf pdf | ||
sig. Alessio Marchesin | Rappresentante degli studenti – sede di Varese dal 1/12/2018 al 30/11/2020 | DR 19/11/2018, n. 938 | pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
sig. Luigi Rizzo | Rappresentante degli studenti – sede di Varese dal 1/12/2018 al 30/11/2020 | DR 19/11/2018, n. n. 938 | pdf pdf | pdf pdf | ||
prof. Francesco Figari | Rappresentante del personale docente – seggi liberi dal 1/1/2017 al 31/12/2020 | DR 11/11/2016 n. 936 | pdf pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf pdf | ||
dott. Mario Conetti | Rappresentante del personale docente – seggi liberi dal 1/1/2017 al 31/12/2020 | DR 11/11/2016 n. 936 | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
dott.ssa Marina Protasoni | Rappresentante RU – sede di Varese dal 1/1/2017 al 31/12/2020 | DR 11/11/2016, n. 936 | pdf pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
prof.ssa Anna Maria Grandi | Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – dal 1/11/2018 al 1/10/2020 | DR 10/10/2018 n. 776 | pdf pdf | pdf pdf | ||
sig. Niccolò Callegari | Rappresentante degli studenti – sede di Varese – dal 1/12/2020 al 20/7/2021 | DR 30/11/2020, n. 862 | ||||
prof.ssa Barbara Pozzo | Direttore del Dipartimento di Diritto, economia e culture – dal 31/10/2018 al 30/10/2021 | DR 3/10/2018, n. 735 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
prof. Antonio Spanevello | Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – dal 1/10/2020 al 1/12/2021 | DR 15/7/2020, n. 495 | pdf pdf | pdf pdf | ||
prof. Paolo Luca Bernardini | Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e dell’innovazione per il territorio – dal 22/1/2019 al 1/11/2021 | DR 22/1/2019, n. 34 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
prof. Giulio Carcano | Presidente della Scuola di Medicina – dal 10/12/2018 al 9/12/2021 | DR 8/11/2018, n. 907 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
dott.ssa Sveva Bonomi | Rappresentante degli studenti – sede di Varese – dal 1/12/2020 al 30/11/2022 | DR 30/11/2020, n. 862 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
dott.ssa Margherita Crespi | Rappresentante degli studenti – sede di Como – dal 1/12/2020 al 30/11/2022 | DR 30/11/2020, n. 862 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
sig.na Martina Bernasconi | Rappresentante degli studenti – sede di Varese – dal 5/08/2021 al 30/11/2022 | DR 5/08/2021, n. 659 | pdf pdf | pdf pdf pdf | ||
sig.na Matilda Mason | Rappresentante degli studenti – sede di Como – dal 1/12/2020 al 30/11/2022 | DR 30/11/2020, n. 862 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
dott.ssa Daniela Dalla Gasperina | Rappresentante RU – sede di Varese dal 01/01/2021 al 15/12/2022 | DR 21/12/2020, n. 919 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf | ||
prof. Umberto Piarulli | Direttore del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dal 22/09/2020 al 21/09/2023 | DR 9/09/2020, n. 590 | pdf pdf pdf | pdf pdf pdf pdf |
Legenda note
1 Mod A = Dati relativi all’assunzione di altre cariche e altri eventuali incarichi
2 R = Dichiarazione dei redditi
3 Var = Dichiarazione di variazione
Torna a